Apuntes biográficos/históricos Histórico dirigente del Partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida (IU), Anguita fue el primer alcalde comunista de una capital de provincia, Córdoba, desde la Guerra Civil.
Nació en Fuengirola (Málaga) el 21 de noviembre de 1941. Hijo de militar, bisnieto y nieto de guardia civil, cuando tenía 7 años su familia se trasladó a Córdoba.
Estudió Magisterio y, posteriormente, se licenció en Historia en la Universitat de Barcelona.
Maestro de profesión, se inició en la política en grupos clandestinos hasta que en 1972 ingresó en el Partido Comunista de España.
Su primer cargo institucional sería el de Alcalde de la ciudad donde creció. Nombrado el 20 de abril de 1979.
El 21 de abril abandonaría la enseñanza en el Colegio Los Califas de Córdoba para dedicarse de lleno a la política.
Diputado andaluz tras las autonómicas de 1982, un año después fue reelegido alcalde de Córdoba por mayoría absoluta.
En el Congreso del PCE de 1982 entró en el Comité Central y en el Comité Ejecutivo y, desde 1984, fue candidato a la presidencia de Andalucía.
En este Congreso se aprobó la creación de "Convocatoria por Andalucía", plataforma que fue punto de partida para la fundación en mayo de 1986 de IU.
En febrero de 1986 renunció a la alcaldía cordobesa para concurrir a las elecciones andaluzas, en las que fue elegido diputado regional y en las que IU consiguió 19 escaños.
A partir de entonces comenzó a postularse como sucesor de Gerardo Iglesias al frente del PCE, formación que pasaba por una grave crisis desde la salida de Santiago Carrillo en 1985. Accedería finalmente al cargo de secretario general en 1988, tras la dimisión de Iglesias, hasta 1998.
Coordinador General de Izquierda Unida entre 1989 y 2000, año en el que se retiró tras sufrir un infarto.
Fue el candidato comunista por primera vez al gobierno de España en las elecciones de 1989. Obtuvo escaño en el Congreso de los Diputados y ocupó la presidencia del grupo parlamentario.
En 1996, como candidato a la presidencia del Gobierno, condujo a IU a ser la tercera fuerza parlamentaria, con 21 escaños, solo superada por el PP y el PSOE.
En 1998 y debido a un segundo infarto no se presentó a la reelección como secretario del PCE, cargo que pasó a Francisco Frutos y en la nueva directiva ocupó un puesto en el Comité Ejecutivo. El retroceso de IU en 1999 y sus problemas de corazón le obligaron a dejar la política hasta el año 2000, en que Frutos le relevaría en todas las responsabilidades incluida la de cabeza de lista en las generales.
El exalcalde de Córdoba permaneció como asesor parlamentario y en la siguiente asamblea de IU dejó su cargo. El 29 de octubre del 2000 fue relevado por Gaspar Llamares, su propio candidato.
Volvió a la enseñanza en el Instituto Blas Infante de Córdoba, tras más de veinte años en excedencia, pero permaneció en el Consejo Federal.
En 2002 renunció a la dirección del PCE y en 2003 dejó definitivamente la política y los órganos de dirección, aunque siguió participando en reuniones y conferencias de IU. En ese año perdió a su hijo Julio, que cubría la guerra de Irak como reportero.
Mantuvo una intensa actividad pública con la publicación de sus memorias 'Contra la ceguera' (2013), la participación en debates y apoyando nuevas iniciativas.
Fallecía el 16 de mayo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, en el que ingresaba una semana antes tras sufir una parada cardiorrespiratoria.
Formas alternativas del nombre Anguita, Julio, 1941-
Fuentes consultadas1. 'Julio Anguita, el maestro de la izquierda que se entregó a sus ideales'. RTVE. 16-05-2020 Datos biográficos https://www.rtve.es/noticias/20200516/biografia-julio-anguita/2014193.shtml
2. Archivo General de la Administración (AGA) Detalle de Julio Anguita. Fotografía 20-04-1979. Europea Press. Signatura AGA (33) F 2950,17,1
3. El País, 16-5-2020 (Muere Julio Anguita, ex coordinador federal de Izquierda Unida a los 78 años en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Maestro de escuela y licenciado en Historia, nacido en Fuengirola en 1941)